Родился 16 сентября 1966 года в Вологде.
В 1985 году окончил Великоустюгское командное речное училище им. З.А. Шашкова.
В 1992 году окончил Московскую Государственную Юридическую Академию. Юрист.
В 2001 году окончил Международную Академию Информатизации. Кандидат юридических наук.
В 1985 году работал в Вологодской РЭБ Флота. III штурман
С 1985 по 1987 гг. - служил сапёром в рядах Советской Армии в Белоруссии. Во время Чернобыльской аварии больше года находился в зоне условной радиации (250 км. от эпицентра взрыва).
С 1987 по 1988 гг. - Вологодская РЭБ Флота. II штурман, I штурман.
1988 – 1993 г.г. - Служба в УВД Вологодской области. Старший оперуполномоченный Уголовного Розыска. Параллельно участвовал в работе Группы Захвата, являлся Инструктором по рукопашному бою спортивного общества "Динамо". Преподавал рукопашный бой в школах города.
С 1993 г. - Союз кооперативов "Север". Начальник оперативного отдела.
1987 - 1992 г.г. - являлся кандидатом и членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). В 1992 году был деполитизирован, как и все сотрудники правоохранительных органов России.
С 1993 г. - основатель и руководитель частного охранного предприятия, Группы охранных предприятий и Учебного центра. Основной вид деятельности – частная охрана и обучение частных охранников. Финансовый директор ООО "Западный Конвой", руководитель учебного центра ЧПОУ "Конвой", Председатель регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности (РООР ФКЦ Вологда).
За время работы прошел десятки курсов и семинаров по эффективному руководству предприятием и психологии рабочего коллектива, управлению бизнесом.
Член Вологодской Торгово-промышленной Палаты;
член Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ;
член Координационного совета при Управлении Росгвардии по Вологодской области;
член Координационного центра руководителей охранно-сыскных структур (КЦ РОС), г. Москва;
Президент Вологодского регионального отделения Международной Полицейской Ассоциации (МПА-IPA);
член Президиума Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности (ФКЦ РОС), г. Москва;
руководитель Регионального отделения ВОО "Отцы России".
За время службы в Органах внутренних дел поощрялся семь раз.
За время работы в частном охранном бизнесе имеет множество наград и почетных знаков, а также грамоты и благодарности от руководства УМВД города и области, Администрации города и Правительства области, а также от МВД России и Росгвардии России.
В 2014 году вступил в Региональное отделение партии "Единая Россия".
Являлся депутатом Вологодской городской Думы VI созыва 2014-2019, занимал должность заместителя Председателя постоянного Комитета по вопросам местного значения и законности. Как депутат Вологодской городской Думы проводил приемы граждан на постоянной основе, вникал в проблемы и нужды жителей города, принимал активное участие в решении проблем жителей округа, входил в состав попечительского совета ТОС "Водники".
Вел прием граждан в Региональном отделении партии "Единая Россия".
В 2021 году принимал участие в выборах в Государственную Думу.
3 июня 2022 года зарегистрирован депутатом Законодательного Собрания области от Регионального отделения политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Вологодской области из областного списка кандидатов, выдвинутого на выборах 19 сентября 2021 года, в связи с досрочным прекращении полномочий депутата А.Л. Болотова (постановление Избирательной комиссии Вологодской области от 03.06.2022 № 11/50).
На сессии Законодательного Собрания области 22 февраля 2023 года избран заместителем председателя постоянного комитета Законодательного Собрания области по социальной политике.
Руководит фракцией политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Законодательном Собрании области. Работает на профессиональной постоянной основе.
Имеет четверых детей.